ЛИЧНОСТИ
\Император
Николай II (20 октября 1894 — 2 марта 1917) [+]
\Главы Временного правительств
- Львов Георгий Евгеньевич (2(15) марта — 8(21) июля 1917)
- Керенский Александр Федорович (8(21) июля — 25 октября (7 ноября) 1917)
\Верховный Правитель России
- Колчак Александр Васильевич (18 ноября 1918 — 4 января 1920) [+]
Руководители Советского государства
- Ленин Владимир Ильич (26 октября (8 ноября) 1917 — 21 января 1924) [+]
\Формальные руководители Советского государства
- Каменев Лев Борисович (27 октября (9 ноября) — 8(21) ноября 1917)
- Свердлов Яков Михайлович (8(21) ноября 1917 — 16 марта 1919) [+]
- Владимирский Михаил Фёдорович (и. о. 16 марта 1919 — 30 марта 1919)
- Калинин Михаил Иванович (30 марта 1919 — 19 марта 1946) [147]
- Шверник Николай Михайлович (19 марта 1946 — 15 марта 1953)
- Ворошилов Климент Ефремович (15 марта 1953 — 7 мая 1960)
- Брежнев Леонид Ильич (7 мая 1960 — 15 июля 1964)
- Микоян Анастас Иванович (15 июля 1964 — 9 декабря 1965)
- Подгорный Николай Викторович (9 декабря 1965 — 16 июня 1977)
- Брежнев Леонид Ильич (16 июня 1977 — 10 ноября 1982) [+]
- Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 10 ноября 1982 — 16 июня 1983)
- Андропов Юрий Владимирович (16 июня 1983 — 9 февраля 1984)
- Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 9 февраля 1984 — 11 апреля 1984)
- Черненко Константин Устинович (11 апреля 1984—10 марта 1985)
- [+]
- Кузнецов Василий Васильевич (и. о. 10 марта 1985 — 2 июля 1985)
- Громыко Андрей Андреевич (2 июля 1985 — 1 октября 1988)
- Горбачёв Михаил Сергеевич (1 октября 1988 — 25 декабря 1991)
\Генеральные секретари ЦК РКП(б), ВКП(б), КПСС
- Сталин Иосиф Виссарионович (3 апреля 1922 — 5 марта 1953)
- Хрущёв Никита Сергеевич (фактически 14 марта, формально 7 сентября 1953 — 14 октября 1964)
- Брежнев Леонид Ильич (14 октября 1964 — 10 ноября 1982)
- Андропов Юрий Владимирович (12 ноября 1982 — 9 февраля 1984)[+]
- Черненко Константин Устинович (13 февраля 1984 — 10 марта 1985)
- Горбачёв Михаил Сергеевич (11 марта 1985 — 24 августа 1991)
\Президенты Российской Федерации
- Ельцин Борис Николаевич (10 июля 1991 — 31 декабря 1999)
- Путин Владимир Владимирович (31 декабря 1999 — 7 мая 2008, до 7 мая 2000 и. о.)
- Медведев Дмитрий Анатольевич (7 мая 2008 — 7 мая 2012)
- Путин Владимир Владимирович (7 мая 2012 — настоящее время)