Administration
Список Админов
1й Админ Новой Эрекции
Киреев Дмитрий Андреевич
28 ноября 2018 - 9 декабря 2018
13 декабря 2018 - 31 декабря 2018
_____________________________________
2й Админ Новой Эрекции
Морозова Арина Николаевна
1 января 2019 - 30 января 2019
_____________________________________
3й Админ Новой Эрекции
Супроненко Иван Михайлович
31 января 2019 - 13 февраля 2019
_____________________________________
4й Админ Новой Эрекции
Назаров Дмитрий Сергеевич
14 февраля 2019 - 14 февраля 2019
_____________________________________
5й Админ Новой Эрекции
Ермаков Булат Сергеевич
14 февраля 2019 - 27 февраля 2019
_____________________________________
6й Админ Новой Эрекции
Тарасевич Константин Янович
28 февраля 2019 - 1 марта 2019
_____________________________________
7й Админ Новой Эрекции
Чёрная Алена Эдуардовна
1 марта 2019 - н.в.
Список Вице-Админов
1й Вице-Админ Новой Эрекции
Морозова Арина Николаевна
19 декабря 2018 - 31 декабря 2018
_____________________________________
2й Вице-Админ Новой Эрекции
Киреев Дмитрий Андреевич
31 января 2019 - 13 февраля 2019
_____________________________________
3й Вице-Админ Новой Эрекции
Ермаков Булат Сергеевич
14 февраля 2019 - 14 февраля 2019
_____________________________________
4й Вице-Админ Новой Эрекции
Тарасевич Константин Янович
15 февраля 2019 - 27 февраля 2019
_____________________________________
5й Вице-Админ Новой Эрекции
Чёрная Алена Эдуардовна
28 февраля 2019 - 1 марта 2019
_____________________________________
6й Вице-Админ Новой Эрекции
Киреев Дмитрий Андреевич
1 марта 2019 - н.в.